Stadtverordnete/r |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stadtverordneter | Stadtverordneter | 23.06.2008 | 29.09.2008 | von 23.06.2008 bis 29.09.2008 |
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.06.2008 | | von 23.06.2008 |
Mitgliederversammlung Städtebund SH | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.06.2008 | | von 23.06.2008 |
Stadtverordnetenversammlung | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Stadtverordneter | Stadtverordneter | 23.06.2008 | | von 23.06.2008 |
Wahlprüfungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 23.06.2008 | | von 23.06.2008 |
Werkausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stadtverordneter | Stadtverordneter | 23.06.2008 | 29.09.2008 | von 23.06.2008 bis 29.09.2008 |
Bau- und Planungsausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 29.09.2008 | | von 29.09.2008 |
Finanzausschuss | GRÜNE | GRÜNE Stadtverordneter | Stadtverordneter | 29.09.2008 | 29.06.2009 | von 29.09.2008 bis 29.06.2009 |
Werkausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 29.09.2008 | 31.10.2011 | von 29.09.2008 bis 31.10.2011 |
Finanzausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 29.06.2009 | | von 29.06.2009 |
Umweltausschuss | GRÜNE | GRÜNE Ausschussmitglied | Ausschussmitglied | 29.06.2009 | 22.03.2010 | von 29.06.2009 bis 22.03.2010 |
Umweltausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Vorsitzender | stellv. Vorsitzender | 22.03.2010 | | von 22.03.2010 |
Hauptausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 23.01.2012 | | von 23.01.2012 |
Werkausschuss | Bündnis 90/Die Grünen | Bündnis 90/Die Grünen stellv. Ausschussmitglied | stellv. Ausschussmitglied | 23.01.2012 | | von 23.01.2012 |
Weitere Stadtverordnete, Beiratsmitglieder |
Seniorenbeirat | Seniorenbeirat | Seniorenbeirat Beiratsmitglied | Beiratsmitglied | 13.03.2013 | | von 13.03.2013 |
Teilnehmer |
AG Städtepartnerschaften | Partnerschaftsbeauftragter Ludwigslust | Partnerschaftsbeauftragter Ludwigslust Beratendes Mitglied | Beratendes Mitglied | | | |